图片:
ZBJ.dK?Ky|
张道藩(1897年7月12日-1968年6月12日)字卫之,贵州盘州人。 X`.4byqdK
张道藩出生于书香门第,其祖上数人高中进士。 <;Qle
履历(档案来源:南开学报档案) _0oZgt)
南开中学肄业(1919年) MP w@O0QS
英国伦敦大学美术部思乃德学院毕业(1924年)法国国立最高美术专科学院毕业(1926年) q^n6"&;*
绥远包头烟酒公卖分局徵收员(1915年-1916年) cJ&l86/l1
中国国民党驻伦敦总支部评议部部长(1923年-1926年6月) DL2e9
中国国民党广州省党部党务指导委员(1926年6月-1928年) w44{~[0d4
(国民政府)广东省政府农工厅秘书(1926年6月-1928年) sog?Mvoq
中国国民党贵州省党部党务指导委员(1926年11月-1928年) kD >|e<}\
中国国民党组织部秘书(1928年-1931年) OJbY\U
(国民政府)南京市政府秘书长(1928年1月-1930年) ;k (}~_
青岛大学教务长(1930年8月-1932年) n)sK#C-VA
(国民政府)浙江省政府委员(1930年12月-) z=?ainnKx
(国民政府)浙江省政府教育厅厅长(1930年12月-) Nr|.]=K)5n
中国国民党组织部副部长(1931年6月14日-1931年12月29日) x1|5q/I
中国文艺社发起人(1932年) 3-hu'xSU
中国国民党组织委员会委员(1931年12月29日-) ?N,a {#w
(国民政府)交通部常务次长(1932年12月7日-1936年4月8日) [77]0V7
中国国民党中央执行委员(1932年11月-) 6:330"9
中央电影事业委员会委员(1933年4月-) {SqY77
国立戏剧学校校务委员会主任委员(1935年-1936年) P`-(08t
国立戏剧学校创办人(1935年) ZT"?W $
中国国民党文化事业计画委员会副主任委员(1935年12月7日-) ,HUs MCXQ
(国民政府)内政部常务次长(1936年2月12日-1938年1月14日) cd)<t8^KE
中国国民党社会部副部长(1938年4月8日-1940年) RgRyo
(国民政府)教育部教科用书编辑委会主任委员(1938年6月-) :1hp_XfJb
(国民政府)教育部常务次长(1938年1月14日-1939年8月18日)
29,`2fFr
中央政治学校教务主任(1939年9月-1940年8月) Kcsje_I-M
中央政治学校教育长(1940年8月-1941年) /fBZRdB
中国国民党文化运动委员会主任委员(1941年1月6日-1949年7月28日)
nUs)
中国国民党宣传部部长(1942年12月7日-1943年10月4日) Mff_j0D
中国国民党海外部部长(1943年10月4日-1944年11月20日) WxWgY}`
中国国民党组织委员会委员(1944年7月10日-) /+JCi6{sHS
中央电影企业公司董事长(1946年6月-) nDMNaMYb
(国民政府)制宪国民大会代表(1946年-1947年) <*8nv.PX*
立法院(第一届)委员(1948年1月-1968年6月12日) X.j#??
中华文艺奖金委员会创办人(1950年) ~
W52Mbf
中国广播公司董事长(1950年-1968年) j<"0ym)A
中国国民党中央改造委员会委员(1950年7月26日-1952年10月9日)
中华日报董事长(1950年1月-1968年) *yiJw\DRN
台湾立法部门(第四任)院长(1952年3月17日-1961年2月24日) U5dJ=G
中国国民党中央文化工作指导小组委员(1956年11月28日-1957年10月26日) )n5]+VTZ5
1956年台湾立法部门院长张道藩参拜日本靖国神社 6Ck?O/^
中国国民党宣传工作指导小组委员(1957年4月29日-1957年10月26日) PcM:0(,G
中山学术文化基金董事会副董事长(1965年-1968年) n!ea)+^
文艺创作奖助审议委员会召集人(1965年-1968年) '=\]4?S
中国国民党中央委员(-1968年6月12日) tN3Xn]
中国国民党中央常务委员(1957年10月26日-1968年6月12日) 44kY[jhf