图片:
Q<]~>cd^
张道藩(1897年7月12日-1968年6月12日)字卫之,贵州盘州人。 TRQX#))B
张道藩出生于书香门第,其祖上数人高中进士。 &^-quzlZ
履历(档案来源:南开学报档案) CfFNk "0{
南开中学肄业(1919年) =1D* JU
英国伦敦大学美术部思乃德学院毕业(1924年)法国国立最高美术专科学院毕业(1926年) m*VM1k V
绥远包头烟酒公卖分局徵收员(1915年-1916年) iRwqt-WZ
中国国民党驻伦敦总支部评议部部长(1923年-1926年6月) FBfyW-
7
中国国民党广州省党部党务指导委员(1926年6月-1928年) neC]\B[Xm
(国民政府)广东省政府农工厅秘书(1926年6月-1928年) n
ETm"
中国国民党贵州省党部党务指导委员(1926年11月-1928年) v 6{qKpU#
中国国民党组织部秘书(1928年-1931年) lH_S*FDa
(国民政府)南京市政府秘书长(1928年1月-1930年) qG S]2KY
青岛大学教务长(1930年8月-1932年) <{\UE~
(国民政府)浙江省政府委员(1930年12月-) z`b.~<P
(国民政府)浙江省政府教育厅厅长(1930年12月-) m<ZwbD
中国国民党组织部副部长(1931年6月14日-1931年12月29日) 2+G_Y>
中国文艺社发起人(1932年) E3N4(V\*
中国国民党组织委员会委员(1931年12月29日-) _J}vPm
(国民政府)交通部常务次长(1932年12月7日-1936年4月8日) zw=as9z1-
中国国民党中央执行委员(1932年11月-) 7QdU|1]
中央电影事业委员会委员(1933年4月-) r{m"E^K,
国立戏剧学校校务委员会主任委员(1935年-1936年) ebF},Q(48
国立戏剧学校创办人(1935年) /?b<}am
中国国民党文化事业计画委员会副主任委员(1935年12月7日-) k]*DuVCOX
(国民政府)内政部常务次长(1936年2月12日-1938年1月14日) L|DSEth
中国国民党社会部副部长(1938年4月8日-1940年) ^FLuhLS\*
(国民政府)教育部教科用书编辑委会主任委员(1938年6月-) $ohg?B;
(国民政府)教育部常务次长(1938年1月14日-1939年8月18日) BS }uv3
中央政治学校教务主任(1939年9月-1940年8月) (0%0+vY
中央政治学校教育长(1940年8月-1941年) hM*T{|y
中国国民党文化运动委员会主任委员(1941年1月6日-1949年7月28日) >j]*=&,7
中国国民党宣传部部长(1942年12月7日-1943年10月4日) L@rKG~{Xy
中国国民党海外部部长(1943年10月4日-1944年11月20日) Q7PqN1jTE
中国国民党组织委员会委员(1944年7月10日-) sePOW#|
中央电影企业公司董事长(1946年6月-) %;,D:Tv=&
(国民政府)制宪国民大会代表(1946年-1947年) 9gMNS6D'b
立法院(第一届)委员(1948年1月-1968年6月12日) @Bfwb?&
中华文艺奖金委员会创办人(1950年) =Mc]FCV
中国广播公司董事长(1950年-1968年) }<Y3jQnl
中国国民党中央改造委员会委员(1950年7月26日-1952年10月9日) V%~u8b
中华日报董事长(1950年1月-1968年) kTQ`$V(>&
台湾立法部门(第四任)院长(1952年3月17日-1961年2月24日) &HKrmFgX{
中国国民党中央文化工作指导小组委员(1956年11月28日-1957年10月26日) 'ad|@Bh
1956年台湾立法部门院长张道藩参拜日本靖国神社 xe)< )y
中国国民党宣传工作指导小组委员(1957年4月29日-1957年10月26日) m9^?p
中山学术文化基金董事会副董事长(1965年-1968年) 22?9KZ`Z=
文艺创作奖助审议委员会召集人(1965年-1968年) Ugmg,~U~k
中国国民党中央委员(-1968年6月12日) #+Lo&%p#3
中国国民党中央常务委员(1957年10月26日-1968年6月12日) r>lC(x\B