图片:
'eyJS`
张道藩(1897年7月12日-1968年6月12日)字卫之,贵州盘州人。 Km!nM$=k
张道藩出生于书香门第,其祖上数人高中进士。 y bQP E/9
履历(档案来源:南开学报档案) EB!daZH,
南开中学肄业(1919年) f8'MP9Lv
英国伦敦大学美术部思乃德学院毕业(1924年)法国国立最高美术专科学院毕业(1926年) pZk6w1d!
绥远包头烟酒公卖分局徵收员(1915年-1916年) B[F-gq-
中国国民党驻伦敦总支部评议部部长(1923年-1926年6月) iY~rne"l
中国国民党广州省党部党务指导委员(1926年6月-1928年) Gf0,RH+
(国民政府)广东省政府农工厅秘书(1926年6月-1928年) g$FEEDF
中国国民党贵州省党部党务指导委员(1926年11月-1928年) *V1J4 u
中国国民党组织部秘书(1928年-1931年) 0/ !,Dn
(国民政府)南京市政府秘书长(1928年1月-1930年) rwSbqL^eM
青岛大学教务长(1930年8月-1932年) LnFWA0y
(国民政府)浙江省政府委员(1930年12月-) 26L~X[F
(国民政府)浙江省政府教育厅厅长(1930年12月-) ^:u?ye;
中国国民党组织部副部长(1931年6月14日-1931年12月29日) ZCYS\E7X
中国文艺社发起人(1932年) nWJ:=JQ i"
中国国民党组织委员会委员(1931年12月29日-) HI`q1m.
(国民政府)交通部常务次长(1932年12月7日-1936年4月8日) q+ pOrGh
中国国民党中央执行委员(1932年11月-) >$H|:{D
中央电影事业委员会委员(1933年4月-) jQ=~g-y
国立戏剧学校校务委员会主任委员(1935年-1936年) UXH"si:
国立戏剧学校创办人(1935年) ^aF8wbuZ
中国国民党文化事业计画委员会副主任委员(1935年12月7日-) !VP %v&jKm
(国民政府)内政部常务次长(1936年2月12日-1938年1月14日) =P`~t<ajB
中国国民党社会部副部长(1938年4月8日-1940年) #? ?%B
(国民政府)教育部教科用书编辑委会主任委员(1938年6月-) zN~6HZ_:^
(国民政府)教育部常务次长(1938年1月14日-1939年8月18日) aXY-><
中央政治学校教务主任(1939年9月-1940年8月) |cDszoT
/
中央政治学校教育长(1940年8月-1941年) +th%enRB
中国国民党文化运动委员会主任委员(1941年1月6日-1949年7月28日) 8;8c"'Mn
中国国民党宣传部部长(1942年12月7日-1943年10月4日) v+=k-;-
中国国民党海外部部长(1943年10月4日-1944年11月20日) he$XLTmr:
中国国民党组织委员会委员(1944年7月10日-) ^$-Ye]<
中央电影企业公司董事长(1946年6月-) V*RdDF7
(国民政府)制宪国民大会代表(1946年-1947年) Wto;bd
立法院(第一届)委员(1948年1月-1968年6月12日) pB p#a
中华文艺奖金委员会创办人(1950年) 33K*qaRAD
中国广播公司董事长(1950年-1968年) aDL*W@1S
中国国民党中央改造委员会委员(1950年7月26日-1952年10月9日) `uo,__y
中华日报董事长(1950年1月-1968年) 1ibnx2^YB
台湾立法部门(第四任)院长(1952年3月17日-1961年2月24日) _Mt Qi
中国国民党中央文化工作指导小组委员(1956年11月28日-1957年10月26日) ECcZz.
1956年台湾立法部门院长张道藩参拜日本靖国神社 |c2xy
中国国民党宣传工作指导小组委员(1957年4月29日-1957年10月26日) Bs8[+Ft5
中山学术文化基金董事会副董事长(1965年-1968年) $bsH$N#6T
文艺创作奖助审议委员会召集人(1965年-1968年) |0.Xl+7
中国国民党中央委员(-1968年6月12日) {G3i0r
中国国民党中央常务委员(1957年10月26日-1968年6月12日) r-IT(DzkD