图片:
rVf`wJ6b
张道藩(1897年7月12日-1968年6月12日)字卫之,贵州盘州人。 N8mK^{
张道藩出生于书香门第,其祖上数人高中进士。 L!e@T'
履历(档案来源:南开学报档案) rtUdL,Hx
南开中学肄业(1919年) ,
:kCt=4%
英国伦敦大学美术部思乃德学院毕业(1924年)法国国立最高美术专科学院毕业(1926年) Z/ThYbk
绥远包头烟酒公卖分局徵收员(1915年-1916年) w@oq.K
中国国民党驻伦敦总支部评议部部长(1923年-1926年6月) mXa1SZnE
中国国民党广州省党部党务指导委员(1926年6月-1928年) zHx?-Q&3
(国民政府)广东省政府农工厅秘书(1926年6月-1928年) N*o+m~:y
中国国民党贵州省党部党务指导委员(1926年11月-1928年) Bpqq-_@
中国国民党组织部秘书(1928年-1931年) &O!d!Pf
(国民政府)南京市政府秘书长(1928年1月-1930年) ][0HJG{{g
青岛大学教务长(1930年8月-1932年) d5WE^H)E.
(国民政府)浙江省政府委员(1930年12月-) ^{Mx?]z
(国民政府)浙江省政府教育厅厅长(1930年12月-) S9xC> |<
中国国民党组织部副部长(1931年6月14日-1931年12月29日) eH1Y!&`
中国文艺社发起人(1932年) 1uD}V7_y"
中国国民党组织委员会委员(1931年12月29日-) 2gFQHV
(国民政府)交通部常务次长(1932年12月7日-1936年4月8日) \>jK\j
中国国民党中央执行委员(1932年11月-) kW/ksz0)
中央电影事业委员会委员(1933年4月-) Vxk0oIk`
国立戏剧学校校务委员会主任委员(1935年-1936年) ExnszFX*
国立戏剧学校创办人(1935年) Mb/R+:C`
中国国民党文化事业计画委员会副主任委员(1935年12月7日-) 1lx\Pz@ol
(国民政府)内政部常务次长(1936年2月12日-1938年1月14日) (D~mmffY1
中国国民党社会部副部长(1938年4月8日-1940年) + ^~n09
(国民政府)教育部教科用书编辑委会主任委员(1938年6月-) FiFZM
(国民政府)教育部常务次长(1938年1月14日-1939年8月18日) &=s{ +0
中央政治学校教务主任(1939年9月-1940年8月) E>7%/TIl
中央政治学校教育长(1940年8月-1941年) r%xNfTa
中国国民党文化运动委员会主任委员(1941年1月6日-1949年7月28日) [vIO
中国国民党宣传部部长(1942年12月7日-1943年10月4日) lUWjm%|
中国国民党海外部部长(1943年10月4日-1944年11月20日) Cf%)W:Q9
中国国民党组织委员会委员(1944年7月10日-) Q>z0?%B
中央电影企业公司董事长(1946年6月-) L(X:=)
!K0
(国民政府)制宪国民大会代表(1946年-1947年) oM< &4F
立法院(第一届)委员(1948年1月-1968年6月12日) wV(_=LF
中华文艺奖金委员会创办人(1950年) ~[,E
i k
中国广播公司董事长(1950年-1968年) -4HI9Czts
中国国民党中央改造委员会委员(1950年7月26日-1952年10月9日) 8@Y@5)Oc
中华日报董事长(1950年1月-1968年) W;0_@!?mr}
台湾立法部门(第四任)院长(1952年3月17日-1961年2月24日) 9N
u;0
中国国民党中央文化工作指导小组委员(1956年11月28日-1957年10月26日) 12k)Ek9
1956年台湾立法部门院长张道藩参拜日本靖国神社 2U#OBvNU
中国国民党宣传工作指导小组委员(1957年4月29日-1957年10月26日) D{G#|&;
中山学术文化基金董事会副董事长(1965年-1968年) @c.QrKSaD
文艺创作奖助审议委员会召集人(1965年-1968年) &os*@0h4
中国国民党中央委员(-1968年6月12日) oTfEX4 t {
中国国民党中央常务委员(1957年10月26日-1968年6月12日) -|ee=BV