现任宣传部副部长庹震(1959.9)是河南方城四里店乡人,1982年从武汉大学经济系政治经济学专业毕业后长期在宣传系统工作,曾任经济日报社副总编辑、总编辑,新华社副社长等职,2012年调任广东省委常委、宣传部部长。现任中央宣传部副部长。1976-1978年,河南省南阳县溧河公社插队知青 s&wm^R
1978-1982年,武汉大学经济系政治经济学专业学习 YfseX;VX
1982-1986年,经济日报社总编室编辑 $"}*#<Z
1986-1988年,经济日报社工交部副主任 $YJi]:3&
1988-1992年,经济日报社记者部副主任(其间:1992.04-1992.09挂任河北省保定地区涿州市副市长) `bn@;7`X
1992-1993年,经济日报社记者部代主任 I?%#`Rvu
1993-1996年,经济日报社记者部主任 "+
k}#<P4\
1996-1996年,经济日报社编委会委员、记者部主任 +@7c:CAy(
1996-2005年06月,经济日报社副总编辑(其间:1997.09-1997.11中央党校省部级干部进修班学习; +Q[SddI
2001.09-2001.11中央党校省部级干部进修班学习) YdB/s1|G
2005年06月-2011年07月,经济日报社总编辑 0Jd>V
2011年07月-2012年05月,新华社副社长、党组成员 &g0r#K
2012年05月-2015年07月,广东省委常委、宣传部部长 bX5/xf$q
2015年07月-,中央宣传部副部长 RQ#9[6w!v
第十届、十一届广东省委委员。 AXnKhYlu